Benchmark-Indikatoren:
Börse aktuell: Im Kurznachrichten-Stil a la Twitter/X. Alles was relevant ist - auf einen Blick. Die Einstiegsseite für den informierten Anleger. Kompakt, wissenswert und immer am Puls der Zeit. Direkt von den Desks der für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Abteilungen der Unternehmen. Über die Register/Tabs können Sie Inhalte filtern.
Mo., 07.12.2020
RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG
EQS Group-News: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG
/ Schlagwort(e): Studie
Relief und NeuroRx erreichen mit 165 eingeschlossenen Patienten das Rekrutierungsziel der Phase-2b/3 Studie mit RLF-100(TM) zur Behandlung von kritischem Covid-19 mit Atemversagen
07.12.2020 / 07:00
Relief und NeuroRx erreichen mit 165 eingeschlossenen Patie [ … ]
Mo., 07.12.2020
Leclanché SA
E-Fähre Ellen, angetrieben von einem Leclanché-Batteriespeichersystem, gewinnt den Europäischen Solarpreis 2020 für das Aufzeigen des Potenzials der grünen Elektromobilität
- Die 100% elektrische Fähre wurde in der Kategorie Transport und Mobilität ausgezeichnet.
- Der Europäische Solarpreis ist eine der renommiertesten Auszeichnungen im Bereich [ … ]
So., 06.12.2020
Bilfinger SE
EQT gab heute offiziell per Pressemitteilung den Verkauf aller Anteile an der Apleona Group GmbH bekannt. Entsprechend der Bekanntmachung wird der Verkaufserlös nach Abschluss der Transaktion zu einem Mittelzufluss in Höhe von 450 bis 470 Mio. EUR an Bilfinger führen, dies wird von EQT im 2. Quartal 2021 erwartet. Auf Basis des aktuellen Buchwerts [ … ]
So., 06.12.2020
Zalando SE
Zalando Co-CEO Rubin Ritter beabsichtigt Beendigung seiner Vorstandstätigkeit zur Hauptversammlung 2021
Co-CEO Rubin Ritter hat heute das Unternehmen über seinen Wunsch informiert, seine Vorstandstätigkeit zur Hauptversammlung 2021 zu beenden
Cristina Stenbeck, Vorsitzende des Aufsichtsrats, würdigt Ritter's "Einsatz, strategische Klarheit und Fü [ … ]
So., 06.12.2020
Zalando SE
Berlin, 6. Dezember 2020 - Rubin Ritter, Co-CEO der Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111) (die "Gesellschaft"), hat heute die Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Cristina Stenbeck, über seinen Wunsch informiert, seine Vorstandstätigkeit zur oder rund um die nächste ordentliche Hauptversammlung in 2021 zu beenden. Er hat den Aufsichtsrat gebet [ … ]
Fr., 04.12.2020
home24 SE
home24 bestätigt starke Auftragseingänge im November, steigt in den deutschen SDAX-Index auf und bereitet eine mögliche Börsennotierung seines brasilianischen Geschäfts vor
Der Auftragseingang und die Rentabilitätsdynamik im November entwickelten sich weiterhin positiv und im Rahmen der kürzlich angehobenen Prognose für das Geschäftsjahr 2020.
Di [ … ]
Fr., 04.12.2020
home24 SE
Berlin - home24 SE ("home24", die "Gesellschaft") bereitet den Börsengang ihres brasilianischen Tochterunternehmens Mobly S.A. vor.
home24 betreibt das Geschäft auf dem brasilianischen Markt unter der Marke Mobly durch ihre Tochtergesellschaft Mobly S.A. und deren operative Tochtergesellschaften Mobly Comércio Varejista Ltda. sowie Mobly Hub Trans [ … ]
Fr., 04.12.2020
DVS TECHNOLOGY AG
Generationswechsel im Vorstand der DVS TECHNOLOGY AG
Der Vorstandsvorsitzende der DVS TECHNOLOGY AG, Herr Josef Friedrich Preis (CEO) und Herr Bernd Rothenberger (CSO) treten ab 1. Juli 2021 wunschgemäß aus dem Unternehmen aus. Die Vorstandsmandate von Herrn Josef Friedrich Preis und Herrn Bernd Rothenberger enden vertragsgemäß zum 30.06.2021.
Au [ … ]
Fr., 04.12.2020
EQS Group AG
EQS Group AG mit erfolgreicher Kapitalerhöhung - Bruttoemissionserlös beträgt EUR 9,1 Mio.
München - 04.12.2020
Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat die heute angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden 350.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien gegen Bareinlage ausgegeben. Die neuen Aktien wurden im Rahmen ei [ … ]
Fr., 04.12.2020
SeniVita Social Estate AG
/
Stichwort: Personalien
SSE AG: Vorstandsvorsitzender Dr. Wiesent abberufen
Bayreuth, 4. Dezember 2020 - Der Aufsichtsrat der SeniVita Social Estate AG (WKN: A13SHL) hat auf seiner heutigen Sitzung den Vorsitzenden des Vorstands, Dr. Horst Wiesent, mit sofortiger Wirkung gemäß § 84 Absatz 3 Aktiengesetz abberufen. Der Vorstandsgeschäfte nimm [ … ]